As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Екатерина Леонтьевна Чулкова (Войнова) † 27 januari 1860
Van Rodovid NL
Persoon:1062712
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen | Чулковы |
geslacht | vrouw |
Volledige naam bij geboorte | Екатерина Леонтьевна Чулкова |
andere gebruikte achternamen | Войнова |
Ouders
♂ Леонтий Петрович Чулков [Чулковы] * 1776 † 12 juni 1848 |
Gebeurtenissen
1829 Huwelijk: ♂ Василий Дмитриевич Воинов [Воиновы] † 1831
26 november 1829 geboorte van kind: ♀ Варвара Васильевна Воинова (Свечина) [Воиновы] * 26 november 1829 † 22 juni 1877
> 1830 geboorte van kind: ♀ Клеопатра Васильевна Воинова [Воиновы] * > 1830
27 januari 1860 overlijden:
van de grootouders tot en met de kleinkinderen
grootouders
grootouders
Ouders
Ouders
== 3 ==
♂ Василий Леонтьевич Чулков
geboorte: 26 maart 1805
Huwelijk: ♀ Елизавета Ивановна (Аделаида Карловна) Фере (Чулкова)
overlijden: 11 februari 1877
Huwelijk: ♀ Елизавета Ивановна (Аделаида Карловна) Фере (Чулкова)
overlijden: 11 februari 1877
== 3 ==
Kinderen
♂ Владимир Константинович Свечин
geboorte: 25 november 1821, или 21.11.1821 (03.12.1821-нов.ст.)
onderwijs: 1840, или 1841 - Второй кадетский корпус
militaire dienst: 22 juli 1840, или 30.08.1841 - [[прапорщик]] лейб-гвардии Егерского полка
onderwijs: 1843 - 1847, Николаевская Военная академия Генерального штаба
militaire dienst: 1 februari 1847, [[штабс-капитан]]
militaire dienst: 1849, [[капитан]] и [[обер-квартирмейстер]] Гренадёрского корпуса
Huwelijk: ♀ Варвара Васильевна Воинова (Свечина)
militaire dienst: 1854, [[полковник]]
beroep: 1856 - 9 maart 1859, командир Тарутинского егерского полка
beroep: 9 maart 1859 - 1860, командир Брянского пехотного полка
beroep: 1860 - 1861, командир Перновского гренадёрского полка
militaire dienst: 17 april 1862, [[генерал-майор]]
militaire dienst: 30 augustus 1869, [[генерал-лейтенант]]
beroep: 1877 - 1878, Адрианопольский губернатор
overlijden: 22 februari 1878, Адрианополь (Эдирне), Османская империя, или 26.02.1878 (06.03.1878-нов.ст.) - от тифа
onderwijs: 1840, или 1841 - Второй кадетский корпус
militaire dienst: 22 juli 1840, или 30.08.1841 - [[прапорщик]] лейб-гвардии Егерского полка
onderwijs: 1843 - 1847, Николаевская Военная академия Генерального штаба
militaire dienst: 1 februari 1847, [[штабс-капитан]]
militaire dienst: 1849, [[капитан]] и [[обер-квартирмейстер]] Гренадёрского корпуса
Huwelijk: ♀ Варвара Васильевна Воинова (Свечина)
militaire dienst: 1854, [[полковник]]
beroep: 1856 - 9 maart 1859, командир Тарутинского егерского полка
beroep: 9 maart 1859 - 1860, командир Брянского пехотного полка
beroep: 1860 - 1861, командир Перновского гренадёрского полка
militaire dienst: 17 april 1862, [[генерал-майор]]
militaire dienst: 30 augustus 1869, [[генерал-лейтенант]]
beroep: 1877 - 1878, Адрианопольский губернатор
overlijden: 22 februari 1878, Адрианополь (Эдирне), Османская империя, или 26.02.1878 (06.03.1878-нов.ст.) - от тифа
Kinderen